Auskünfte zu Iwan Hausheer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Iwan Hausheer
Publikationsnummer: HR02-1004720492, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Transcor East AG, in Zug, CHE-101.365.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706121).
Statutenänderung:
10.09.2019.
Firma neu:
Transcor East AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Transcor East Ltd in liquidation) (Transcor East SA en liquidation).
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.09.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collishe, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kemmerer, Thomas Martin Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Yvonne, von Vitznau und Neuheim, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dabet, Swann, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Iwan, von Cham, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez, Roberta, von Emmen, in Emmen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Claudia, von Rafz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Escher, Morgan, von Zürich, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saunders, Mark, von Baar, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004715656, Handelsregister-Amt Zug, (170)
AOT Invest LTD, in Zug, CHE-277.168.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634597).
Domizil neu:
c/o Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röllin, Yvonne, von Neuheim, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collishe, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dabet, Swann, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Iwan, von Cham, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Claudia, von Rafz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Escher, Morgan, von Zürich, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landwehr, Peter, von Eschenbach (SG), in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004697222, Handelsregister-Amt Zug, (170)
AOT Gas AG, in Zug, CHE-455.405.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553177).
Statutenänderung:
08.08.2019.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o AOT Limited, Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikerberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Yvonne, von Neuheim, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wojnarski, Michal Józef, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Iwan, von Cham, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez, Roberta, von Emmen, in Emmen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Brien, James Patrick, irischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Claudia, von Rafz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Escher, Morgan, von Zürich, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidmark, Karin Jenny, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saunders, Mark Alfred, von Baar, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.